profile
Опубликовано 11 месяцев назад по предмету Математика от Аккаунт удален

        ответ

5*673*2
8*415*125  

73*5*4

2*916*50 

5*9 *200

решить сможете ели да напишите ответ.....

  1. Ответ
    Ответ дан NadDer
    5*673*2 = 5*2*673 = 6730
    8*415*125 = 8*125*415 = 415000  

    73*5*4 = 73*20 -  = 1460

    2*916*50  = 2*50*916 = 91600

    5*9 *200 = 5*200*9 = 9000
    МЕНЯЕМ МНОЖИТЕЛИ МЕСТАМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРУГЛОЕ ЧИСЛО
Самые новые вопросы